Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Nieto Alonso Juan Luis
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Nieto Alonso Juan Luis publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
GRUTA 77 SA | Adm. Unico | GRUTA 77 SA Adm. Unico | 22/04/2021 | |
GRUTA 77 EVENTOS SL | Liquidador | GRUTA 77 EVENTOS SL Liquidador | 31/05/2019 | 31/05/2019 |
GRUTA 77 EVENTOS SL | Adm. Unico | GRUTA 77 EVENTOS SL Adm. Unico | 18/06/2010 | 31/05/2019 |
GRUTA 77 SA | Adm. Solid. | GRUTA 77 SA Adm. Solid. | 15/06/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Nieto Alonso Juan Luis.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Nieto Alonso Juan Luis | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ||
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ||
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ||
Síntesis cualitativa | ||
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Nieto Alonso Juan Luis | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ||
Importe de ventas y tamaño | ||
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ||
Administradores actuales e históricos | ||
Empresas relacionadas | ||
Marcas registradas | ||
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Nieto Alonso Juan Luis, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.