Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Muñoz Vichera Roberto Carlos
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Muñoz Vichera Roberto Carlos publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
ALPHABET AUDITORES SLP | Liquidador | ALPHABET AUDITORES SLP Liquidador | 27/05/2020 | 27/05/2020 |
ALPHABET AUDITORES SLP | Socio Único | ALPHABET AUDITORES SLP Socio Único | 14/09/2010 | 27/05/2020 |
ALPHABET AUDITORES SLP | Adm. Unico | ALPHABET AUDITORES SLP Adm. Unico | 14/09/2010 | 27/05/2020 |
ALPHABET AUDITORES SLP | Socio | ALPHABET AUDITORES SLP Socio | 14/09/2010 | 27/05/2020 |
BELLEZAGESTION PELUQUERIAS SL | Liquidador | BELLEZAGESTION PELUQUERIAS SL Liquidador | 21/05/2020 | 21/05/2020 |
BELLEZAGESTION PELUQUERIAS SL | Adm. Unico | BELLEZAGESTION PELUQUERIAS SL Adm. Unico | 27/07/2016 | 21/05/2020 |
PROACTIVA ASESORES EMPRESARIALES SL | Adm. Unico | PROACTIVA ASESORES EMPRESARIALES SL Adm. Unico | 24/01/2011 | |
PROACTIVA ASESORES EMPRESARIALES SL | Socio Único | PROACTIVA ASESORES EMPRESARIALES SL Socio Único | 24/01/2011 | 14/09/2010 |
PROACTIVA ASESORES EMPRESARIALES SL | Adm. Solid. | PROACTIVA ASESORES EMPRESARIALES SL Adm. Solid. | 24/01/2011 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Muñoz Vichera Roberto Carlos.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Socio |
|
Administrador Único |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Muñoz Vichera Roberto Carlos | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ||
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ||
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ||
Síntesis cualitativa | ||
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Muñoz Vichera Roberto Carlos | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ||
Importe de ventas y tamaño | ||
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ||
Administradores actuales e históricos | ||
Empresas relacionadas | ||
Marcas registradas | ||
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Muñoz Vichera Roberto Carlos, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.