Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Moro Martin Maria Jesus
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Moro Martin Maria Jesus publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
BE ON ENGINEERING SL | Apod. | BE ON ENGINEERING SL Apod. | 14/05/2019 | 26/07/2023 |
BEON FINANCE SL | Apod. | BEON FINANCE SL Apod. | 10/05/2019 | 26/07/2023 |
BEON FAST MOVING SL | Apod. | BEON FAST MOVING SL Apod. | 13/05/2019 | 24/07/2023 |
BEON HEALTHCARE SL | Apod. | BEON HEALTHCARE SL Apod. | 13/05/2019 | 20/07/2023 |
UARE IMPORTANT PEOPLE ETT SL | Apod. | UARE IMPORTANT PEOPLE ETT SL Apod. | 09/03/2023 | |
BEON GLOBAL SOLUTIONS SA | Apod. | BEON GLOBAL SOLUTIONS SA Apod. | 31/08/2020 | |
BEON FASHION SL | Apod. | BEON FASHION SL Apod. | 13/05/2019 | |
BEON MEDIA SL | Apod. | BEON MEDIA SL Apod. | 10/05/2019 | |
BE ON SERVICES GLOBAL SL | Apod. | BE ON SERVICES GLOBAL SL Apod. | 10/05/2019 | |
HSK AGGREGATES SL | Apod. Mancom./Solid. | HSK AGGREGATES SL Apod. Mancom./Solid. | 07/06/2010 | |
DAYTAL RESOURCES SPAIN SL | Apod. | DAYTAL RESOURCES SPAIN SL Apod. | 14/04/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Moro Martin Maria Jesus.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Consejero Delegado | |
Apoderado |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Moro Martin Maria Jesus | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ||
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ||
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ||
Síntesis cualitativa | ||
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Moro Martin Maria Jesus | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ||
Importe de ventas y tamaño | ||
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ||
Administradores actuales e históricos | ||
Empresas relacionadas | ||
Marcas registradas | ||
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Moro Martin Maria Jesus, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.