Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Mercedes Monclus Galvez
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Mercedes Monclus Galvez publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
SONY EUROPE LIMITED SUCUR | Apod. | SONY EUROPE LIMITED SUCUR Apod. | 13/04/2011 | 19/06/2014 |
SONY SUPPLY CHAIN SOLUTIONS EUROPE BV SUCUR | Apod. | SONY SUPPLY CHAIN SOLUTIONS EUROPE BV SUCUR Apod. | 13/08/2009 | 13/10/2011 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Mercedes Monclus Galvez.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderado |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Mercedes Monclus Galvez, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.