Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Leonardo Martin Sanzo
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Leonardo Martin Sanzo publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SL | Apod. Mancom./Solid. | ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL SL Apod. Mancom./Solid. | 10/09/2013 | 29/09/2014 |
CENTRO RADIO-ONCOLOGICO ANDALUZ SA | Apod. Mancom./Solid. | CENTRO RADIO-ONCOLOGICO ANDALUZ SA Apod. Mancom./Solid. | 21/08/2013 | 29/09/2014 |
VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL | Apod. Mancom. | VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL Apod. Mancom. | 30/03/2011 | 29/09/2014 |
CENTRO HOSPITALARIO DE SAN RAFAEL DE BENALMADENA SL | Apod. | CENTRO HOSPITALARIO DE SAN RAFAEL DE BENALMADENA SL Apod. | 29/03/2011 | 29/09/2014 |
VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL | Apod. Mancom./Solid. | VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL Apod. Mancom./Solid. | 22/06/2010 | 30/03/2011 |
CENTRO HOSPITALARIO DE SAN RAFAEL DE BENALMADENA SL | Apod. Mancom./Solid. | CENTRO HOSPITALARIO DE SAN RAFAEL DE BENALMADENA SL Apod. Mancom./Solid. | 22/06/2010 | 29/03/2011 |
VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL | Apod. | VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL Apod. | 22/06/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Leonardo Martin Sanzo.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderado Solidario | |
Apoderado | |
Apoderado Mancomunado |
|
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderado | |
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderado | |
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados | |
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados | |
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderado | |
Apoderado Mancomunado |
|
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Leonardo Martin Sanzo, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.