Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Garcia Peña Teresa Gloria
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Garcia Peña Teresa Gloria publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
GARCIA PEÑA Y ANDUJAR ABOGADOS SL | Adm. Unico | GARCIA PEÑA Y ANDUJAR ABOGADOS SL Adm. Unico | 04/06/2014 | |
GARCIA PEÑA Y ANDUJAR ABOGADOS SL | Adm. Unico | GARCIA PEÑA Y ANDUJAR ABOGADOS SL Adm. Unico | 04/06/2014 | |
BORAMETZ INTERNATIONAL CONSULTING SL | Adm. Unico | BORAMETZ INTERNATIONAL CONSULTING SL Adm. Unico | 27/02/2013 | |
BORAMETZ INTERNATIONAL CONSULTING SL | Adm. Mancom. | BORAMETZ INTERNATIONAL CONSULTING SL Adm. Mancom. | 29/11/2010 | 27/02/2013 |
PROAS NORTE SL | Adm. Solid. | PROAS NORTE SL Adm. Solid. | 05/03/2009 | 08/01/2010 |
FORTEC MARITIMO PESQUERA SL | Adm. Unico | FORTEC MARITIMO PESQUERA SL Adm. Unico | 08/01/2010 | |
URB & TRADE PROMOCION Y CONSTRUCCION SL | Adm. Solid. | URB & TRADE PROMOCION Y CONSTRUCCION SL Adm. Solid. | 05/03/2009 | 21/12/2009 |
TIRAY PARTNERS SL | Consej. Del. | TIRAY PARTNERS SL Consej. Del. | 13/07/2009 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Garcia Peña Teresa Gloria.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Mancom. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Mancom. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Solid. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Solid. |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Garcia Peña Teresa Gloria | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ||
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ||
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ||
Síntesis cualitativa | ||
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Garcia Peña Teresa Gloria | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ||
Importe de ventas y tamaño | ||
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ||
Administradores actuales e históricos | ||
Empresas relacionadas | ||
Marcas registradas | ||
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Garcia Peña Teresa Gloria, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.