Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Novokhatnii Anton
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Novokhatnii Anton publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
MISSION FOODS IBERIA SA | Apod. Mancom. | MISSION FOODS IBERIA SA Apod. Mancom. | 25/06/2015 | 03/08/2022 |
MISSION FOODS IBERIA SA | Apod. Mancom./Solid. | MISSION FOODS IBERIA SA Apod. Mancom./Solid. | 03/08/2022 | |
MISSION FOODS IBERIA SA | Apod. Mancom./Solid. | MISSION FOODS IBERIA SA Apod. Mancom./Solid. | 09/05/2016 | 14/06/2018 |
MEXI FOODS SL | Apod. Mancom./Solid. | MEXI FOODS SL Apod. Mancom./Solid. | 12/05/2016 | 13/06/2018 |
MEXI FOODS SL | Apod. | MEXI FOODS SL Apod. | 19/06/2015 | 12/05/2016 |
AFIFT AZTECA SL | Apod. Mancom. | AFIFT AZTECA SL Apod. Mancom. | 25/06/2015 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Novokhatnii Anton.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Mancomunados | |
Apoderados Solidarios | |
Apoderado Mancomunado/Solidario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Consejeros | |
Secretario | |
Vicesecretario | |
Apoderados Solidarios | |
Apoderados Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Consejeros | |
Secretario | |
Vicesecretario | |
Apoderados Solidarios | |
Apoderados Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados |
|
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Novokhatnii Anton, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.